Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandstjernevej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Navne: WILLY EFDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Stiftere: Willy Helmer Efdal, Vibeke Efdal, Tina Tronier, Jan Tronier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Direktion: Willy Helmer Efdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Vedtægter: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 fjernes Bestyrelse: Johnna Vivian Efdal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandstjernevej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovre Strandvej 107, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 fjernes Bestyrelse: Jan Tronier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-24 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 fjernes Revisor: Reg. revisor Birte Gartner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 520.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovre Strandvej 107, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-06 tilføjes Bestyrelse: Jan Tronier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Direktion: Willy Helmer Efdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-06 tilføjes Navne: WILLY EFDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Revisor: Reg. revisor Birte Gartner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Stiftere: Willy Helmer Efdal, Vibeke Efdal, Tina Tronier, Jan Tronier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)