Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask |
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-12-31 fjernes Hjemmeside: www.legalconsultdenmark.com (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Lars Bollerup (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: lb@legalconsultdenmark.com (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: Lars Bollerup (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Hjemmeside: www.legalconsultdenmark.com (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2017-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2017-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: lb@legalconsultdenmark.com (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2017-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: lb@business-advokaterne.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Navne: Lars Bollerup (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2017-10-17 fjernes Navne: Advokat Lars Bollerup (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2017-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: lb@business-advokaterne.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Navne: Advokat Lars Bollerup (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2011-11-29 fjernes Navne: African Consult (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-11-12 tilføjes Navne: African Consult (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-11-11 fjernes Navne: Africa Consult & Business advokaterne (offentliggjort 2010-08-17)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2010-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jensløvs Tværvej 3, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2010-08-17 tilføjes Navne: Africa Consult & Business advokaterne (offentliggjort 2010-08-17)
Den 2010-08-16 fjernes Navne: Africa Consult & Advokat Bollerup (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Navne: Africa Consult & Advokat Bollerup (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2010-04-26 tilføjes Navne: Invest in Africa & adv. bollerup (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2010-04-26 fjernes Navne: Invest in Africa & adv. bollerup (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2010-04-25 fjernes Navne: Bolcon Management & Advokat Lars Bollerup (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jensløvs Tværvej 3, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2008-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 55, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-04-20 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-04-20 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-04-19 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-20 tilføjes Navne: Bolcon Management & Advokat Lars Bollerup (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-04-19 fjernes Navne: Bolcon Management V/Lars Bollerup (offentliggjort 2000-02-23)
Den 2006-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 55, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2006-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Blidahpark 24, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2004-02-23 fjernes Kontaktoplysninger: lab@bolcon.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: lab@bolcon.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blidahpark 24, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2004-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Blidahpark 24, st. TH., 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-01-13)
Den 2003-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: lab@bolcon.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: lab@bolcon.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-02-23 tilføjes Navne: Bolcon Management V/Lars Bollerup (offentliggjort 2000-02-23)
Den 2000-02-22 fjernes Navne: KONSULENTFIRMAET V/LARS BOLLERUP (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1994-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blidahpark 24, st. TH., 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-01-13)
Den 1994-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-08-01 tilføjes Interessenter: Lars Bollerup (offentliggjort 2023-03-11)
Den 1994-08-01 tilføjes Navne: KONSULENTFIRMAET V/LARS BOLLERUP (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-03-11)