Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Bjerring Valentin | 02.08.1994 | 29.11.1999 | direktion |
Georg Nico Vilsen | 02.08.1994 | 04.03.1996 | direktion |
Svend Bjerring Valentin | 02.08.1994 | 15.02.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Herrmann | 02.08.1994 | 29.11.1999 | bestyrelse |
Preben Knipp Hjørnet | 02.08.1994 | 29.11.1999 | bestyrelse |
Svend Bjerring Valentin | 02.08.1994 | 29.11.1999 | formand |
Erik Myrhøj | 02.08.1994 | 04.03.1996 | bestyrelse |
John Kragh | 02.08.1994 | 04.03.1996 | bestyrelse |