Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr Dannings Vej 25, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-01 fjernes Direktion: John Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-01 fjernes Navne: INTERARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Stiftere: ALOKON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr Dannings Vej 25, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr Dannings Vej 25, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-31 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: K.S.N. INVEST AF 1/1 2001 MIDDELFART ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor rådgivning, service, finansiering, handel, investering, fabrikation, industri og anden efter direktionens opfattelse beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-02 tilføjes Vedtægter: 1995-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-11 tilføjes Navne: INTERARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-10 fjernes Navne: GRUNDSTENEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-10 fjernes Direktion: Ivan Longfors (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 fjernes Revisor: GIDEON-THOMAS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr Dannings Vej 25, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-14 tilføjes Direktion: Ivan Longfors (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Navne: GRUNDSTENEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Revisor: GIDEON-THOMAS REVISION ApS, K.S.N. INVEST AF 1/1 2001 MIDDELFART ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Stiftere: ALOKON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)