Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1995-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VINTAPPEN ApS. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2001-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AIR-CONSULT ApS. EBELTOFT. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2011-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: PLUSICE ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-02-13 sletter virksomheden Ejerskaber: 3 A LEASING ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3 A LEASING ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PLUSICE ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2022-12-08 tilføjes Legale ejere: Tommy Anton Holding ApS, Lars Anton Holding ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-08 fjernes Legale ejere: Lars og Tommy Holding ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-05 tilføjes Legale ejere: Lars og Tommy Holding ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: Tommy Anton Christensen, Lars Anton Kjølhede Christensen (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-07-15 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (formand) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Direktion: Lars Anton Kjølhede Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-30 fjernes Direktion: John Anton Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-30 fjernes Bestyrelse: Torben Jensen (formand) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-08-30 fjernes Legale ejere: John Anton Christensen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Bestyrelse: Tommy Anton Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: John Anton Christensen, Tommy Anton Christensen, Lars Anton Kjølhede Christensen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2018-12-20 fjernes Legale ejere: John Anton Christensen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-21 tilføjes Reelle ejere: Tommy Anton Christensen, Lars Anton Kjølhede Christensen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2018-12-21 fjernes Reelle ejere: John Anton Christensen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandkærsholmvej 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandkærsholmvej 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-31 tilføjes Bestyrelse: Bodil Koefoed Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Peter Olaf Nissen Larson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i datterselskaber samt foretage investeringer i såvel materielle som immatrielle aktiver, herunder fast ejendom samt iøvrigt foretage udlejning af erhvervsejendomme. Endvidere er selskabets formål koncernrelaterede leasingaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Vedtægter: 2010-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandkærsholmvej 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandkærsholmvej 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2002-05-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandkærsholmvej 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2002-05-22)
Den 2002-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.001.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 tilføjes Bestyrelse: Torben Jensen (formand) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2000-08-10 fjernes Direktion: Steen Anton Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-30 fjernes Bestyrelse: William Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-21 tilføjes Direktion: Steen Anton Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-03-30 tilføjes Bestyrelse: William Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Langkilde Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-25 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Langkilde Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-06-25 tilføjes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-25 tilføjes Direktion: John Anton Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 1994-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-25 tilføjes Legale ejere: John Anton Christensen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 1994-06-25 tilføjes Navne: VANDKÆRSHOLM HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-25 tilføjes Reelle ejere: John Anton Christensen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 1994-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-25 tilføjes Stiftere: John Anton Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)