Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2015-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Bestyrelse: Per Lyngby Cloos (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Binavne: UGEBLADET LIMFJORDS-NYT A/S, NORDJYSK BLADFORLAG A/S, HVETBO HERREDS AVIS A/S, HOBRO AVIS A/S, AALBORGBLADET A/S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Direktion: Jens Bundgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-06-09 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Legale ejere: Det Nordjyske Mediehus A/S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Navne: NORDJYSKE MEDIA PARTNER A/S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Stiftere: AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-08-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2012-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er serviceydelser, handel og investering. (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2012-06-11 tilføjes Navne: NORDJYSKE MEDIA PARTNER A/S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2012-06-10 fjernes Navne: NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2012-06-11 tilføjes Vedtægter: 2012-06-11 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2012-04-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Bestyrelse: Jens Bundgaard Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2009-04-27 fjernes Bestyrelse: Peter Anders Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2001-06-25)
Den 2007-08-24 tilføjes Bestyrelse: Finn Støvring Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2007-08-24 fjernes Bestyrelse: Poul Henning Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Bestyrelse: Jan Rahbech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2003-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-19 fjernes Binavne: NORDJYSKE EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 fjernes Binavne: NORDJYSKE MEDIER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Legale ejere: Det Nordjyske Mediehus A/S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2003-01-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Rahbech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Bestyrelse: Hanne Kristine Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Binavne: NORDJYSKE HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-19 fjernes Bestyrelse: Erik Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2001-06-25)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Bestyrelse: Torben Hansen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Bestyrelse: Lars Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-18 tilføjes Bestyrelse: Poul Henning Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Bestyrelse: Ole Bjerg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Skov (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Bestyrelse: Jørn Dyhrman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Direktion: Jens Bundgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2000-03-10 fjernes Direktion: Poul-Erik Aagaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-06 fjernes Bestyrelse: Torben Osterode Andersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 tilføjes Bestyrelse: Torben Osterode Andersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 fjernes Bestyrelse: Ulla Mysager (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-04 fjernes Bestyrelse: Henning Stoustrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-19 tilføjes Bestyrelse: Per Lyngby Cloos (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1997-09-19 fjernes Bestyrelse: Erling Brøndum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 tilføjes Bestyrelse: Poul Lauritsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 fjernes Bestyrelse: Povl Bent Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1994-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1994-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-09 tilføjes Bestyrelse: Povl Bent Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-09 tilføjes Binavne: NORDJYSKE HOLDING A/S, NORDJYSKE MEDIER A/S, NORDJYSKE EJENDOMME A/S, UGEBLADET LIMFJORDS-NYT A/S, NORDJYSK BLADFORLAG A/S, HVETBO HERREDS AVIS A/S, HOBRO AVIS A/S, AALBORGBLADET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-09 tilføjes Direktion: Poul-Erik Aagaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1994-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-06-09 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1994-06-09 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-09 tilføjes Navne: NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1994-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1994-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1994-06-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-09 tilføjes Stiftere: AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1994-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1994-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2012-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDISKE MEDIER A/S. (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2013-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Jubii Media Group A/S. (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2014-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: JSL MEDIA A/S. (offentliggjort 2016-02-22)