Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Thøfner | 20.01.1998 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Jesper Rasmussen | 20.01.1998 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Jens Henrik Rossen | 20.01.1998 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Ib Ballisager | 20.01.1998 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Arne Svenstrup | 22.01.1997 | 27.05.1999 | suppleant |
Palle Lyngsø Mikkelsen | 24.09.1996 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Søren Friis | 24.09.1996 | 20.01.1998 | bestyrelse |
Knud Vinter Steffensen | 24.09.1996 | 22.01.1997 | bestyrelse |
Palle Lyngsø Mikkelsen | 24.09.1996 | 24.09.1996 | personlig_suppleant |
Knud Vinter Steffensen | 24.09.1996 | 24.09.1996 | personlig_suppleant |
Peter Heydorn Kristensen | 28.10.1994 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Poul Bjarne Andersen | 28.10.1994 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Sven Olaf Tovborg Jensen | 28.10.1994 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Jess Krarup | 28.10.1994 | 27.05.1999 | personlig_suppleant |
Niels Martin Schreiner Andersen | 28.10.1994 | 20.01.1998 | bestyrelse |
Bent Pedersen | 28.10.1994 | 20.01.1998 | bestyrelse |
Lars Pilgaard | 28.10.1994 | 20.01.1998 | formand |
Christian Østerberg | 28.10.1994 | 22.01.1997 | personlig_suppleant |
Svend Bjerring Valentin | 28.10.1994 | 24.09.1996 | bestyrelse |
Jens Jørgen Schmidt | 28.10.1994 | 24.09.1996 | bestyrelse |
Kim Gulvad Svendsen | 28.10.1994 | 24.09.1996 | bestyrelse |