Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans-Jørgen Jørgensen | 01.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Skøtt | 01.01.2020 | 03.07.2020 | direktør |
Hans-Jørgen Jørgensen | 01.09.2002 | 31.12.2019 | direktør |
John Nielsen | 31.03.1956 | 31.08.2002 | direktør |
Peter Johan Mads Clausen | 31.03.1956 | 12.09.1994 | direktør |
Knud Jensen | 31.03.1956 | 12.09.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Martens Clausen | 19.09.2019 | formand |
Steffen Juul Nicolaisen | 18.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Jørgen Jørgensen | 04.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans-Christian Skovby Jørgensen | 12.06.2020 | 30.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Martens Clausen | 18.12.2015 | 16.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Christian Skovby Jørgensen | 20.02.2013 | 16.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
René Tønder | 29.11.2012 | 18.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Bach Madsen | 04.05.2010 | 24.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lene Jørgensen | 14.04.2010 | 20.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Andersen | 31.05.2006 | 19.09.2019 | formand |
Peter Bleshøy Hald | 31.05.2006 | 14.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hans Kirk | 20.04.2000 | 31.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peter Johan Mads Clausen | 31.03.1956 | 31.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
John Nielsen | 31.03.1956 | 04.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hansen-Damm | 31.03.1956 | 20.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Bo Jørgensen | 31.03.1956 | 12.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Knud Jensen | 31.03.1956 | 12.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Evald Heinrich Rasmussen | 31.03.1956 | 15.04.1991 | bestyrelsesmedlem |