Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Johannes Haustrup | 27.05.2013 | formand |
Anders Haustrup | 09.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Lisbet Haustrup | 04.02.1952 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Beich-Frandsen | 08.12.2009 | 27.05.2013 | formand |
Per Haustrup Normann | 15.11.2004 | 08.12.2009 | formand |
Ole Stenderup | 12.05.2003 | 17.03.2004 | formand |
Jens Haustrup | 28.05.1996 | 09.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Niels Oluf Kyed | 04.02.1952 | 28.05.1996 | bestyrelsesmedlem |