Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Thejl Larsen | 18.05.1998 | 29.06.1998 | direktion |
Ulla Retlev | 01.07.1994 | 31.01.1998 | direktion |
Klaus Søgaard | 01.07.1994 | 23.11.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Nicholaisen | 18.05.1998 | 29.06.1998 | bestyrelse |
Lars Thejl Larsen | 18.05.1998 | 29.06.1998 | bestyrelse |
Rolando Henrich | 16.05.1997 | 31.01.1998 | bestyrelse |
Jonathan Andre Stoner Ball | 01.07.1994 | 29.06.1998 | bestyrelse |
Ulla Retlev | 01.07.1994 | 31.01.1998 | bestyrelse |
Ivar Thomas Stenebring | 01.07.1994 | 31.01.1998 | bestyrelse |
Karl Heinz Ochsner | 01.07.1994 | 16.05.1997 | formand |
Amanda Jayne Palethorpe | 01.07.1994 | 19.03.1996 | bestyrelse |
Martin Ernest Buerger | 01.07.1994 | 19.03.1996 | formand |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 01.07.1994 | 23.11.1994 | bestyrelse |
Klaus Søgaard | 01.07.1994 | 23.11.1994 | bestyrelse |
Troels Elkiær Andersen | 01.07.1994 | 23.11.1994 | bestyrelse |