Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger |
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-30 fjernes Binavne: PENGE&BOLIG MÆGLEREN ASSENS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørkebjergvej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-21 fjernes Bestyrelse: Morten Herluf Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Direktion: Christian Claude Mercier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-21 fjernes Navne: BOLIG FYN ASSENS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Revisor: Niels Erik Jørgensen, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Stiftere: Torben Storm Nielsen, SPAR FYN MANAGEMENT A/S, Preben Christian Harder Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsformidling og formidling af finansielle ydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Vedtægter: 2001-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: ff@adr.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ff@adr.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-20 tilføjes Bestyrelse: Christian Claude Mercier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 fjernes Bestyrelse: John Hartvigsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 tilføjes Direktion: Christian Claude Mercier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-20 fjernes Direktion: John Hartvigsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Navne: BOLIG FYN ASSENS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-19 fjernes Navne: EJENDOMSHUSET SPAR FYN ASSENS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 910.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 fjernes Bestyrelse: Preben Christian Harder Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-16 tilføjes Navne: EJENDOMSHUSET SPAR FYN ASSENS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-08-15 fjernes Navne: EJENDOMSHUSET SPAR FYN ASSENS & HAARBY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørkebjergvej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-07 tilføjes Bestyrelse: Preben Christian Harder Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Binavne: PENGE&BOLIG MÆGLEREN ASSENS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Direktion: John Hartvigsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-07 tilføjes Navne: EJENDOMSHUSET SPAR FYN ASSENS & HAARBY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Revisor: Niels Erik Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Stiftere: Torben Storm Nielsen, SPAR FYN MANAGEMENT A/S, Preben Christian Harder Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)