17 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Martin Laveikin Lantz(virk.: 6) Stiftere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Pct. | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Michael Lantz Lund(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 20,00 % | 20,00 % |
Erling Wagn Nielsen(virk.: 14) | 42,86 % | 42,86 % | 42,86 % | 50,00 % |
Pct. | 31,58 % | 31,58 % | 36,84 % | 42,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|
Amina Service |
25925033
|
Aktiv
|
Udlejning af erhvervsejendomme
(682040)
|
Finance Nord IVS |
39544350
|
NORMAL
|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
(649900)
|
Finance Syd IVS |
39544342
|
NORMAL
|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
(649900)
|
Finance Vest IVS |
39010658
|
NORMAL
|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
(649900)
|
Finance Øst IVS |
39324709
|
NORMAL
|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
(649900)
|
Foreningen Integria |
39132885
|
Aktiv
|
Andre organisationer og foreninger i.a.n.
(949900)
|
Lipsen Law ApS |
32786650
|
NORMAL
|
Juridisk bistand
(691000)
|
NJCS 1 ApS |
33874979
|
NORMAL
|
Ikke-finansielle holdingselskaber
(642020)
|
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
07.09.2001 | 1,69 (km) | Åboulevard 31, 1960 Frederiksberg C | Istedgade 26, 1650 København V |
18.04.2009 | 0,01 (km) | Istedgade 26, 1650 København V | Abel Cathrines Gade 16, 1654 København V |
17.09.2009 | 5,38 (km) | Abel Cathrines Gade 16, 1654 København V | Torben Oxes Allé 1, 2300 København S |
20.07.2010 | 4,25 (km) | Torben Oxes Allé 1, 2300 København S | Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V |
13.03.2013 | nan (km) | Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V | Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 06.09.2017 og
angivet som gældende fra 30.06.1994 (8469
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Martin Laveikin Lantz(virk.: 6) Stiftere | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 17 % | 33 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Michael Lantz Lund(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Erling Wagn Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pct. | 11 % | 0 % | 0 % | 42 % | 37 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Martin Laveikin Lantz(virk.: 6) Stiftere | 0 | 8 | 3 | 2 |
Pct. | 0 % | 62 % | 23 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Michael Lantz Lund(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 5 | 1 | 3 |
Erling Wagn Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 13 |
Sum | 0 | 5 | 2 | 16 |
Pct. | 0 % | 22 % | 9 % | 70 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |