Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Formål | ||||
Hovedbranche | Binavne | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selectors ApS. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2023-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-27 tilføjes Navne: Mikkel Invest Holding ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-26 fjernes Navne: Mikkel Invest Holding A/S (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-27 tilføjes Vedtægter: 2023-07-27 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-27 fjernes Bestyrelse: Erik Asbjørn Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-27 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 8, 1. tv., 6000 Kolding (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 36, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-21 tilføjes Navne: Mikkel Invest Holding A/S (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-10-20 fjernes Navne: Selectors A/S (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 tilføjes Vedtægter: 2022-10-21 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af én direktør alene. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er primært at fungere som holdingselskab og herudover at drive investeringsvirksomhed samt al dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-08-28 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-29 tilføjes Vedtægter: 2022-08-29 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-06-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-28 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Steen Lauritsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-01-28 fjernes Bestyrelse: Inge Elsebeth Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-21 tilføjes Vedtægter: 2021-01-21 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2020-10-06 fjernes Binavne: TEST&CHOOSE A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Lars Asbjørn Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Lars Asbjørn Mikkelsen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: Inge Elsebeth Mikkelsen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Asbjørn Mikkelsen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 fjernes Reelle ejere: Inge Elsebeth Mikkelsen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-30 fjernes Direktion: Erik Asbjørn Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-20 tilføjes Navne: Selectors A/S (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2020-09-19 fjernes Navne: ASBJØRN HOLDING A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-09-20 tilføjes Vedtægter: 2020-09-20 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 36, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlunden 55, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2014-08-18 tilføjes Navne: ASBJØRN HOLDING A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2014-08-17 fjernes Navne: SAVIIO DANMARK A/S (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2014-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2014-08-18 tilføjes Vedtægter: 2014-08-18 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2012-09-10 tilføjes Navne: SAVIIO DANMARK A/S (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2012-09-09 fjernes Navne: ASBJØRN CONSULT A/S (offentliggjort 2011-01-14)
Den 2011-01-11 tilføjes Navne: ASBJØRN CONSULT A/S (offentliggjort 2011-01-14)
Den 2011-01-10 fjernes Navne: ASBJØRN HOLDING A/S (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2010-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlunden 55, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2010-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødregade 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-03-02)
Den 2006-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødregade 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2006-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Romerparken 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2006-12-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Navne: ASBJØRN HOLDING A/S (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2004-12-13 fjernes Navne: COMPASS REKRUTTERING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romerparken 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2003-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbelhave 36, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-06-06)
Den 2001-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbelhave 36, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-06-06)
Den 2001-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2000-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-03-02)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-03 tilføjes Binavne: TEST&CHOOSE A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 1996-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 1996-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 1996-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 tilføjes Bestyrelse: Inge Elsebeth Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-30 tilføjes Direktion: Erik Asbjørn Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-30 tilføjes Stiftere: Inge Elsebeth Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 230.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-30 tilføjes Legale ejere: Inge Elsebeth Mikkelsen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 1994-06-30 tilføjes Navne: COMPASS REKRUTTERING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-30 tilføjes Reelle ejere: Inge Elsebeth Mikkelsen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 1994-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 1994-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)