Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlsvej 50, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-23 fjernes Navne: VILANDT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-10-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Revisor: ApS AF 1/1 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-30 fjernes Direktion: Christian Vilandt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-12-15 tilføjes Navne: VILANDT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-14 fjernes Navne: ÅÆØ 546 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-14 fjernes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-14 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 tilføjes Vedtægter: 1995-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-02 tilføjes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-02 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlsvej 50, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Hovedbranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Navne: ÅÆØ 546 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, ApS AF 1/1 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)