Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Vindeløv Jensen | 04.04.1997 | 18.05.2005 | direktion |
Erik Skovgaard Pedersen | 20.06.1994 | 26.11.1996 | direktion |
Lars Møller Christensen | 20.06.1994 | 21.12.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Vindeløv Jensen | 19.11.2001 | 18.05.2005 | bestyrelse |
Lotte Young Schmidt | 19.11.2001 | 18.05.2005 | bestyrelse |
Benny Lindeskov Larsen | 19.11.2001 | 18.05.2005 | bestyrelse |