Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsgårdsvej 50, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærsgårdsvej 50, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsgårdsvej 50, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærsgårdsvej 50, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2001-06-28)
Den 2006-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Vedtægter: 2006-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsgårdsvej 50, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2001-06-28)
Den 2001-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Balle Kirkevej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balle Kirkevej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrevænget 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-26 tilføjes Navne: SØREN HJORTH ApS (offentliggjort 2001-02-28)
Den 2001-01-25 fjernes Navne: CARL HJORTH AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-26 fjernes Bestyrelse: Carl Joachim Nielsen Hjorth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-11 tilføjes Legale ejere: Søren Hjorth (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-03-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Hjorth (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-17 tilføjes Bestyrelse: Carl Joachim Nielsen Hjorth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-17 tilføjes Direktion: Carl Joachim Nielsen Hjorth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-17 fjernes Direktion: Carl Joachim Nielsen Hjorth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 tilføjes Direktion: Søren Hjorth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevænget 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-13 tilføjes Navne: CARL HJORTH AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Stiftere: Carl Joachim Nielsen Hjorth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)