Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Rømer | 01.08.1998 | 01.02.2002 | direktion |
Søren Kjelder Sørensen | 01.06.1994 | 31.07.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Adamsen | 02.03.1999 | 01.02.2002 | bestyrelse |
Erik Peder Møller | 02.03.1999 | 01.02.2002 | bestyrelse |
Jens Højland Eskildsen | 02.03.1999 | 01.02.2002 | bestyrelse |
Bjarne Krogsdal Jacobsen | 27.08.1996 | 01.02.2002 | bestyrelse |
John Tranholm Augustesen | 27.08.1996 | 02.03.1999 | bestyrelse |
Peter Bjerregaard | 01.06.1994 | 01.02.2002 | bestyrelse |
Henrik Holm Kjær | 01.06.1994 | 02.03.1999 | bestyrelse |
Anders Hastrup | 01.06.1994 | 02.03.1999 | bestyrelse |
Klaus Vestergaard | 01.06.1994 | 27.08.1996 | bestyrelse |
Henning Christian Pedersen | 01.06.1994 | 27.08.1996 | bestyrelse |