Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliekildevej 45, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-23 fjernes Direktion: Peter Linck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-23 fjernes Navne: EUROLINCK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-12-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliekildevej 45, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølundsvej 3, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamebureau, herunder bladudgivelse og annoncesalg. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 tilføjes Vedtægter: 2002-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-11 tilføjes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-11 fjernes Revisor: RATIONEL REVISION/BENNITH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1994-09-10 tilføjes Navne: EUROLINCK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-09 fjernes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1554 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-09 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-09 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølundsvej 3, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1554 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, RATIONEL REVISION/BENNITH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)