Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 4., 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-29 fjernes Navne: SMALLWORLD SYSTEMS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-11-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Revisor: Svend Blankholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder udvikling, produktion og handel med EDB udstyr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 tilføjes Vedtægter: 1999-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 fjernes Direktion: Bertil Jacobi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Direktion: Martin Cartwright (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Direktion: Jan Ragnar Liden (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Ragnar Liden (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Bestyrelse: Hugh Mair Fingland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 tilføjes Direktion: Jan Ragnar Liden (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Direktion: John Leo Tørnqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Revisor: Svend Blankholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Revisor: NB Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 tilføjes Navne: SMALLWORLD SYSTEMS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-14 fjernes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1539 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-14 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 4., 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1539 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, NB Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)