Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Birkman Sture Madsen | 01.10.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eva Handest | 07.05.2019 | 01.10.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Munkholm | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Faurholdt-Christensen | 13.05.2019 | formand |
Jan Henrik Willard | 04.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Elmo Jensen | 04.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Nielsen | 04.01.2018 | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Eva Handest | 04.01.2018 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Chresten Dengsøe | 04.01.2018 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Andre Scharf | 04.01.2018 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |