Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Charlotte Pelch | 30.07.2010 | Taarbæk Strandvej 59L, 2930 Klampenborg |
Nadja Halskov Lauesen | 01.05.2013 | Klausdalsbrovej 60, 2860 Søborg |
Maria Benavente Rasmussen | 11.07.2014 | Gl. Klausdalsbrovej 489, 2730 Herlev |
Mathilde Holmgaard | 01.09.2014 | Matthæusgade 48D, 1666 København V |
Signe Lund Skammeritz | 17.01.2020 | Bendzvej 2, 2000 Frederiksberg |
Francisco Javier Lorenzo Alberdi Olano | 13.03.2020 | Jagtvej 197, 2100 København Ø |
Brita Anette Stallknecht | 01.01.2021 | Andrei Sakharovs Vej 25, 2450 København SV |
Anne-Christine Anita Remahl | 15.04.2021 | Malthe Bruuns Vej 8, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Mamma Mia | 17801384 | Aktiv | Revalideringsinstitutioner (881030) |
Mamma Mia Skolen S/I | 17470175 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Tømrermester Stütz | 43641565 | Aktiv | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Utterslev Torvs Kulturforening | 42954098 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2009 | 8,09 (km) | Utterslev Torv 30, 2400 København NV | Klerkegade 10B, 1308 København K |
16.06.2009 | 8,09 (km) | Klerkegade 10B, 1308 København K | Utterslev Torv 30, 2400 København NV |
08.02.2011 | 8,09 (km) | Utterslev Torv 30, 2400 København NV | Klerkegade 10B, 1308 København K |
01.05.2015 | 4,69 (km) | Klerkegade 10B, 1308 København K | Enghavevej 31, 1674 København V |
03.08.2016 | 0,00 (km) | Enghavevej 31, 1674 København V | Enghavevej 31, 1674 København V |
24.01.2017 | 5,54 (km) | Enghavevej 31, 1674 København V | Utterslev Torv 30, 2400 København NV |
Mamma Mia. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 16.10.1999 (9114 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Mamma D's Sandwich Bar | 41957336 |
Mammafit | 18742837 |
Mammali Holding ApS | 43138324 |
MamMam ApS | 43409697 |
Mamma Mia | 17801384 |
Mamma Mia pizza restaurant | 25383648 |
Mamma Mia Skolen S/I | 17470175 |
Mam Mam Mandler v/Janie Joelle Christensen | 13791783 |
MAMMA PRODUCTION A/S | 39211149 |
MAM Marketing | 42724645 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Brita Anette Stallknecht(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francisco Javier Lorenzo Alberdi Olano(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anne-Christine Anita Remahl(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte Pelch(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathilde Holmgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Signe Lund Skammeritz(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maria Benavente Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nadja Halskov Lauesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 90 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Brita Anette Stallknecht(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 2 |
Francisco Javier Lorenzo Alberdi Olano(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anne-Christine Anita Remahl(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte Pelch(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathilde Holmgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Signe Lund Skammeritz(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maria Benavente Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nadja Halskov Lauesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 1 | 0 | 0 | 9 |
Pct. | 10 % | 0 % | 0 % | 90 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |