Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Rasmussen | 01.05.1994 | 01.05.1997 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.05.1994 | 22.08.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Petersen | 27.04.1995 | 01.05.1997 | bestyrelse |
Finn Guldberg | 27.04.1995 | 01.05.1997 | formand |
Flemming Rasmussen | 01.05.1994 | 01.05.1997 | bestyrelse |
Ole Rasmussen | 01.05.1994 | 03.05.1995 | bestyrelse |
Randi Jonna Hjorthøj Rasmussen | 01.05.1994 | 03.05.1995 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.05.1994 | 22.08.1994 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.05.1994 | 22.08.1994 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.05.1994 | 22.08.1994 | bestyrelse |