Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugaarden 36, 8680 Ry (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 50, 8680 Ry (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: hanspeter@fibermail.dk (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: Hans Peter Johannsen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Reelle ejere: Hans Peter Johannsen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 50, 8680 Ry (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 50, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 50, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-05-02 tilføjes Direktion: Hans Peter Johannsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter som anlægsinvestering. (offentliggjort 2016-12-13)
Den 1994-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-05-02 tilføjes Navne: HPJ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1994-05-02 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Stiftere: Hans Peter Johannsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Vedtægter: 1994-05-02 (offentliggjort 2016-12-13)
Den 1994-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)