Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-06-06 fjernes Navne: B M K AF 1.8.1994 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Parkvej 42, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Revisor: CØP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Stiftere: Mogens Krebs, Claus Henrik Krebs, Birthe Tychsen Krebs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Bestyrelse: Birthe Tychsen Krebs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Direktion: Mogens Krebs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-21 tilføjes Navne: B M K AF 1.8.1994 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-20 fjernes Navne: KREBS VEJVISERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udgive vejvisere og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-04 tilføjes Vedtægter: 1994-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Parkvej 42, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Bestyrelse: Birthe Tychsen Krebs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Direktion: Mogens Krebs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Navne: KREBS VEJVISERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Revisor: CØP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Stiftere: Mogens Krebs, Claus Henrik Krebs, Birthe Tychsen Krebs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)