Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-05-01 fjernes Navne: HEJS KONTORSTOLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Stationsvej, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Direktion: Maciej Jakub Adamczyk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-19 tilføjes Direktion: Maciej Jakub Adamczyk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-19 fjernes Direktion: Søren Smith Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Direktion: Peter Gorniak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-23 tilføjes Navne: HEJS KONTORSTOLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3528 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er import, export og salg af kontormøbler og artikler i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-19 tilføjes Vedtægter: 1994-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Stationsvej, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3528 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)