Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Limfjordsvej 45, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 fjernes Direktion: Valeri Okolokoulak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 fjernes Navne: NB TRANS COAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Stiftere: Valeri Okolokoulak, Steevees LTD, Rosuglesnabkomplekt, PO Leningradslanets, NORDBLOM A/S, Mikhail Okolokoulak, A/O Apek-2 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-20 fjernes Direktion: Peder Kristian Lystbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings-, handels-, service- og administrationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 tilføjes Vedtægter: 1995-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Limfjordsvej 45, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-18 tilføjes Direktion: Peder Kristian Lystbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-18 tilføjes Navne: NB TRANS COAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Stiftere: Valeri Okolokoulak, Steevees LTD, Rosuglesnabkomplekt, PO Leningradslanets, NORDBLOM A/S, Mikhail Okolokoulak, A/O Apek-2 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)