Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-01-07 fjernes Navne: GERTRUDES MODEPALÆ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 68, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Direktion: Gertrud Salling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-02 tilføjes Navne: GERTRUDES MODEPALÆ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 fjernes Navne: SCSK 1793 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Vedtægter: 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 68, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: SCSK 1793 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)