Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Bibranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kjeldgaard (næstformand) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-01 fjernes Bestyrelse: Carl Wilhelm Gustaf Fürstenbach (formand) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Michael Vistisen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Jens Villads Bjerregaard Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Caspersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: Lyngsoe Systems Finance ApS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: LYNGSOE SYSTEMS HOLDING A/S (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-09-07 tilføjes Bestyrelse: David Anders Lowe Rehnberg (næstformand) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2022-08-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Caspersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2022-08-31 fjernes Bestyrelse: Finn Hovalt Mathiassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-06 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 fjernes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-30 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Philip Buhl Lokvig (næstformand) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2016-03-29 fjernes Bestyrelse: Vilhelm Eigil Hahn-Petersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-22 fjernes Legale ejere: LYNGSOE SYSTEMS HOLDING A/S (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-15 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Philip Buhl Lokvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-09-15 fjernes Bestyrelse: Peter Ryttergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: LYNGSOE SYSTEMS HOLDING A/S (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af automation til industri og transportsektoren og lignende virksomhed, der af bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets fornævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 direktør eller et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Bestyrelse: Vilhelm Eigil Hahn-Petersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 tilføjes Direktion: Jens Villads Bjerregaard Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2014-12-01 fjernes Direktion: Finn Hovalt Mathiassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-16 tilføjes Legale ejere: LYNGSOE SYSTEMS HOLDING A/S (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2014-10-15 tilføjes Bestyrelse: Carsten Nygaard Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-08 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2014-07-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lyngsoesystems.com (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2014-04-22 fjernes Kontaktoplysninger: li@lyngso-industri.dk (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Ryttergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-10 fjernes Bestyrelse: Ludvig Hybschmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-25 fjernes Bestyrelse: Nils Ramdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2010-05-05)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2.189.310,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-24 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 2.187.760,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.186.060,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 9600 Aars (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: li@lyngso-industri.dk (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-10 fjernes Kontaktoplysninger: li@lyngso-industri.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-02-05 tilføjes Navne: LYNGSOE SYSTEMS A/S (offentliggjort 2003-02-25)
Den 2003-02-04 fjernes Navne: LYNGSØ INDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2.176.760,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: li@lyngso-industri.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-23 tilføjes Bestyrelse: Keld Ole Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.735.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1995-05-16 tilføjes Navne: LYNGSØ INDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-15 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 2019 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-26 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-03-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-01 tilføjes Binavne: WAPX A/S, NMI A/S, NET-MILL WIRELESS A/S, NET-MILL SOLUTIONS A/S, NET-MILL MOBILITY A/S, NET-MILL INTERNATIONAL A/S, NET-MILL DENMARK A/S, NET-MILL DANMARK A/S, NET-MILL COMMUNICATIONS A/S, NET-MILL A/S, LYNGSØ TRANSPORTAUTOMATION A/S, LYNGSØ SYSTEM A/S, LYNGSØ INFORMATIONS TEKNOLOGI A/S, LYNGSØ INFORMATIONS INDUSTRI A/S, LYNGSØ INFORMATION A/S, LYNGSØ INDUSTRIPARTNER A/S, LYNGSØ INDUSTRIKONTROL A/S, LYNGSØ INDUSTRI A/S, LYNGSOE SYSTEMS DENMARK A/S, LYNGSOE SYSTEMS DENMARK A/S, LYNGSOE LIBRARY SYSTEMS A/S, GLOBAL NET-MILL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 2019 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)