Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1996-09-04 fjernes Navne: EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKAB KOSKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Bestyrelse: Finn Olaf Eskbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Direktion: Adam Nicolai Hvidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Revisor: Kaj Theill Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-12 fjernes Bestyrelse: Henning Birch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 fjernes Bestyrelse: Jan Kerr Eckbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve finansieringsvirksomhed og udnytte ejendomme samt eventuelt af drive industri- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-08 tilføjes Vedtægter: 1976-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1914-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1914-12-08 tilføjes Bestyrelse: Jan Kerr Eckbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1914-12-08 tilføjes Direktion: Adam Nicolai Hvidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1914-12-08 tilføjes Navne: EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKAB KOSKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1914-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1914-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1914-12-08 tilføjes Revisor: Kaj Theill Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1914-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1914-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)