Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2001-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 40, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Direktion: Henning Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-11 fjernes Navne: CNC PROMOTION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 fjernes Bestyrelse: Søren Wang Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Bestyrelse: Søren Wang Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje rettigheder til produktudvikling, investering, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 tilføjes Navne: CNC PROMOTION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-09 fjernes Navne: ABN NR. 260 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-09 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET TINGHUSGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 40, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-22 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-22 tilføjes Navne: ABN NR. 260 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET TINGHUSGADE ApS, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)