Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Voss | 15.04.1998 | 01.07.1998 | direktion |
Jan Kold Andersen | 01.07.1996 | 15.04.1998 | adm. dir |
Henrik Winther Knudsen | 21.03.1994 | 30.06.1996 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Voss | 28.02.1997 | 01.07.1998 | bestyrelse |
Poul Henning Nielsen | 06.12.1996 | 25.08.1997 | bestyrelse |
Lene Ella Knudsen | 06.12.1996 | 25.08.1997 | bestyrelse |
Henrik Hyldgaard Thomsen | 06.12.1996 | 25.08.1997 | personlig_suppleant |
Nada Jovanetic | 06.12.1996 | 25.08.1997 | personlig_suppleant |
Per Knudsen | 13.03.1996 | 01.07.1998 | formand |
Henning Kjærvang Bach | 28.12.1995 | 28.02.1997 | bestyrelse |
Poul Halfdan Lauritsen | 21.03.1994 | 01.07.1998 | bestyrelse |
Povl Christian Lütken Frigast | 21.03.1994 | 01.07.1998 | bestyrelse |
Niels Martin Schreiner Andersen | 21.03.1994 | 29.02.1996 | formand |
Erik Henning Thoke | 21.03.1994 | 11.01.1995 | bestyrelse |
Peder Fisker Knudsen | 21.03.1994 | 11.01.1995 | bestyrelse |