Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-09-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 fjernes Bestyrelse: Poul-Erik Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 fjernes Direktion: Poul-Erik Jessen (direktør) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-31 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-06-29 tilføjes Bestyrelse: Rosa Helga Kajberg Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-06-29 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldborgalle 2, 6857 Blåvand (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 1, 6857 Blåvand (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-09-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-07-31 tilføjes Vedtægter: 2013-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 1, 6857 Blåvand (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2008-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 29, 6857 Blåvand (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-04-28 tilføjes Bestyrelse: Elin Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2008-04-28 fjernes Bestyrelse: Jørn Kjær Nisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-28 tilføjes Direktion: Poul-Erik Jessen (direktør) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2008-04-28 fjernes Direktion: Jørn Kjær Nisgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-28 tilføjes Legale ejere: Svend Aage Jessen, Poul-Erik Jessen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2008-04-28 tilføjes Reelle ejere: Svend Aage Jessen, Poul-Erik Jessen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2008-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 133.333,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 29, 6857 Blåvand (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 29, 6857 Blåvand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 fjernes Revisor: ND REVISION RINGKØBING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Direktion: Jørn Kjær Nisgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-25 fjernes Direktion: Preben Dyrvig Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-25 tilføjes Revisor: ND REVISION RINGKØBING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 fjernes Revisor: SVEND ERIK SKOV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 fjernes Bestyrelse: Preben Dyrvig Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-06 tilføjes Navne: HELMERS HUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-05 fjernes Navne: ÅÆØ 522 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-05 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-05 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 29, 6857 Blåvand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-15 tilføjes Bestyrelse: Preben Dyrvig Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-15 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-15 tilføjes Navne: ÅÆØ 522 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 1994-02-15 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, SVEND ERIK SKOV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-26)