Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovstien 47, 6720 Fanø (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-05-10 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Navne: FANØ TOTALBYG ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Stiftere: Poul Henning Dokkedal (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-09-02 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-07-01 fjernes Direktion: Knud Erik Dokkedal (direktion) (offentliggjort 2015-07-27)
Den 2014-03-28 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2014-03-28 fjernes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Direktion: Knud Erik Dokkedal (direktion) (offentliggjort 2015-07-27)
Den 2013-04-11 fjernes Direktion: Poul Henning Dokkedal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-15 tilføjes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-15 fjernes Revisor: JT REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med fast ejendom, værdi- papirer, byggeanlæg og al i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2006-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-03 tilføjes Vedtægter: 2006-11-03 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovstien 47, 6720 Fanø (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2004-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesten Bavnen 73, 6720 Fanø (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2000-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesten Bavnen 73, 6720 Fanø (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2000-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovstien 69, 6720 Fanø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-16 tilføjes Revisor: JT REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovstien 69, 6720 Fanø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-05-10 tilføjes Direktion: Poul Henning Dokkedal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-05-10 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-10 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-05-10 tilføjes Navne: FANØ TOTALBYG ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-10 tilføjes Stiftere: Poul Henning Dokkedal (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 1994-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-02)