Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Svansø | 22.03.1994 | 25.01.2002 | direktion |
Flemming Colberg | 22.03.1994 | 26.04.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Svansø | 10.11.1999 | 25.01.2002 | bestyrelse |
Palle Lorenzen | 22.05.1998 | 25.01.2002 | bestyrelse |
Peder Svansø | 22.03.1994 | 25.01.2002 | bestyrelse |
Bjarne Sten Larsen | 22.03.1994 | 10.11.1999 | bestyrelse |
Flemming Colberg | 22.03.1994 | 22.05.1998 | bestyrelse |
Bjarne Gregers Skaarup Sørensen | 22.03.1994 | 02.07.1996 | bestyrelse |