Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sponnecksvej 17, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 fjernes Navne: KONSULENTFIRMAET PREBEN MATHIESEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 fjernes Revisor: Claus Meldgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 fjernes Stiftere: Preben Mathiesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-29 fjernes Direktion: Preben Mathiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sponnecksvej 17, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-29 tilføjes Direktion: Preben Mathiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-29 tilføjes Navne: KONSULENTFIRMAET PREBEN MATHIESEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Revisor: Claus Meldgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Stiftere: Preben Mathiesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Vedtægter: 1993-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)