Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Eilif Underbjerg Hansen | 08.03.1994 | |
Eivind Underbjerg Hansen | 08.03.1994 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
E.U.H. HOLDING A/S (CVR 25780035) | NORMAL | 30.11.2000 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Sarmersbach ApS (CVR 43998978) | NORMAL | 12.04.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Vindmøllen I/S (CVR 25911296) | Aktiv | 03.08.2021 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
BRDF HOLDING ApS (CVR 31331439) | NORMAL | 12.03.2008 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
STARWIND HOLDING ApS (CVR 28495587) | NORMAL | 25.02.2005 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Bovvej Invest Holding ApS (CVR 42971499) | OPLØSTEFTERFUSION | 06.01.2022 | 20.01.2022 | 100,00% | 100,00% |
Starwind Holding af 2021 ApS (CVR 42873608) | OPLØSTEFTERSPALTNING | 29.11.2021 | 06.01.2022 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |