Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Iver Iversen | 03.07.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Støy | 03.07.2002 | 03.07.2002 | adm. dir |
Sven Wagner Pedersen | 01.01.1994 | 05.07.2000 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1994 | 09.02.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Rytter Andersen | 06.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anette Kollerup Iversen | 23.09.2005 | formand |
Poul Iver Iversen | 03.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ole Leth Olesen | 03.07.2002 | 06.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Torben Støy | 03.07.2002 | 23.09.2005 | formand |
Henrik Rosholm | 03.07.2002 | 23.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Diana Støy | 05.07.2000 | 03.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Støy | 05.07.2000 | 03.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Allan Sørensen | 01.01.1994 | 05.07.2000 | bestyrelsesmedlem |
Sven Wagner Pedersen | 01.01.1994 | 05.07.2000 | bestyrelsesmedlem |