Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-02 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1999-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYGHOLM PARKHOTEL. HORSENS K/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2023-09-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-11 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2018-05-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-10-23 fjernes Kontaktoplysninger: cl@wagneradm.dk (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-10 tilføjes Legale ejere: CALUM Hotel Group ApS, Birgitte Calum Malloy (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2012-10-10 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Calum Malloy, Henrik Calum (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2011-10-07 tilføjes Kontaktoplysninger: cl@wagneradm.dk (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2011-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-19 tilføjes Vedtægter: 2011-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispensgade 9, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2012-12-24)
Den 2011-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 1., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 1., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2009-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøteborgvej 15, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-04-27)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Reelle ejere: Trine Wagner, Louise Wagner Christensen, Helle Wagner Pedersen, Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2005-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøteborgvej 15, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-04-27)
Den 2005-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-16 tilføjes Navne: SWAP XII ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-15 fjernes Navne: PBH NR. 22.479 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-15 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-15 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-25 tilføjes Legale ejere: WAGNER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-01-30)
Den 1994-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.479 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)