Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Hvidhvask | Tegningsregel | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Navne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 1996-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: DSI-NEXT A/S. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2004-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: FRONT-DATA DANMARK A/S. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2007-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: FRONT-SAFE A/S. (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2008-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MS-INNOVATION A/S. (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEAN-ON A/S. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: KLINGENBERG DATA ApS. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MS-INNOVATION A/S. (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2016-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: KLINGENBERG DATA ApS. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2016-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ITM8 Holding A/S. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: AUWAU ApS. (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2017-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Front-Invest ApS. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Over Hækken 12 ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Front-Invest ApS. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2019-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Indfaldet ApS. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Børnene fra Sølvgade ApS. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Filmen Far ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Coffee Pal ApS. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Filmen Toscana ApS. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2021-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Indfaldet ApS. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-10-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rocket Road Pictures ApS. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2023-10-19 tilføjes Bestyrelse: Helle Andreasen (formand) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-10-19 fjernes Bestyrelse: Gorm Himmer (formand) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-18 fjernes Bestyrelse: Helle Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, salg og service af it-produkter, køb og salg af liebhaverbiler, udlejning af driftsmidler, udlån, besiddelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, investering i værdipapirer, fast ejendom og andre tilsvarende forretninger samt andre aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-08 tilføjes Vedtægter: 2022-12-08 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-28 tilføjes Vedtægter: 2018-09-28 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 tilføjes Binavne: FRONT-CONSULTING A/S, FRONT-CONSULT A/S (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-15 tilføjes Vedtægter: 2017-05-15 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, salg og service af it-produkter, udlejning af driftsmidler, besiddelse af kapitalandele i datterselskaber, associerede selskaber, investering i værdipapirer, fast ejendom og andre tilsvarende forretninger samt andre aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2016-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Vedtægter: 2016-11-15 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-24 fjernes Binavne: LEADING EDGE TECHNOLOGIES A/S, JENS SØGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, salg og service af edb-produkter, udlejning af driftsmidler, aktiebesiddelse i datterselskaber samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2012-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller to medlemmer af bestyelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2012-12-27 tilføjes Vedtægter: 2012-12-27 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 12, 8240 Risskov (offentliggjort 2009-01-12)
Den 2009-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-12-03)
Den 2007-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 425, 8250 Egå (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2006-09-25 fjernes Bestyrelse: Søren Peter Mikkelsen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Bestyrelse: René de Paoli (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-12-03)
Den 2003-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 425, 8250 Egå (offentliggjort 2006-02-28)
Den 1999-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 36, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Peter Mikkelsen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-28 tilføjes Legale ejere: Jens Søgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 1997-02-28 tilføjes Reelle ejere: Jens Søgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 1997-02-18 tilføjes Binavne: LEADING EDGE TECHNOLOGIES A/S, JENS SØGAARD HOLDING A/S, LEADING EDGE TECHNOLOGIES A/S, JENS SØGAARD HOLDING A/S, FRONT-HOUSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-10-15 tilføjes Navne: JS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-14 fjernes Navne: JENS SØGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1996-05-07 tilføjes Navne: JENS SØGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-06 fjernes Navne: PBH NR. 22.474 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 fjernes Direktion: Per Haslet Gyldenvang Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-01 tilføjes Direktion: Per Haslet Gyldenvang Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-01 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-01 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 36, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Bestyrelse: René de Paoli (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.474 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)