Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revisor |
Den 2006-01-12 fjernes Binavne: SCANLEC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 fjernes Navne: SUNSIL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-29 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne (offentliggjort 2001-05-22)
Den 2002-04-30 fjernes Bestyrelse: Erik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-30 fjernes Direktion: Jens Ole Bahr (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-11 tilføjes Bestyrelse: Erik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Direktion: Jens Ole Bahr (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 fjernes Direktion: Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er electronikproduktion, handel og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden, en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Vedtægter: 2002-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 6520 Toftlund (offentliggjort 2000-11-23)
Den 2001-06-26 tilføjes Navne: SUNSIL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 fjernes Navne: SCANLEC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne (offentliggjort 2001-05-22)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 6520 Toftlund (offentliggjort 2000-11-23)
Den 2000-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Bestyrelse: Erik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Kristian Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 fjernes Bestyrelse: Bjarne Kvolbæk Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Direktion: Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 fjernes Direktion: Bjarne Kvolbæk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-10 tilføjes Navne: SCANLEC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-09 fjernes Navne: PBH NR. 22.455 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Kvolbæk Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Binavne: SCANLEC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.455 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)