Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Roque Martin | 31.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Thierry | 07.02.1994 | 31.12.2021 | direktør |
Erling Borcher | 07.02.1994 | 14.11.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
William George Porter | 02.06.2023 | formand |
Lalitha Gunturi Ranganath | 29.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Roque Martin | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andrew John Kokoska | 31.12.2021 | 02.06.2023 | formand |
Klaus Kirk Jensen | 31.12.2021 | 29.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Lyngsø | 12.04.2019 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
May Wenche Strømsnes | 22.02.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ida Elisabeth Bratting Kongsted | 22.02.2018 | 12.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth | 03.09.2013 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Svend Ole Espensen | 03.09.2013 | 31.12.2021 | formand |
Anders Kristian Hansen | 21.09.2012 | 03.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Søgaard Jørgensen | 10.06.2010 | 21.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Pauli Blegind Vadstrup | 28.12.2009 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Olesen Damgaard | 07.05.2009 | 10.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Leon Lauritsen | 22.08.2005 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Møller Sørensen | 08.02.2000 | 22.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Asger Thierry | 07.02.1994 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Michael Caines | 07.02.1994 | 08.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bent Søren Kjeldsen | 07.02.1994 | 30.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Erling Borcher | 07.02.1994 | 14.11.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Boe | 07.02.1994 | 14.11.1994 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Skovlund | 07.02.1994 | 14.11.1994 | formand |