Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolekrogen 67, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Legale ejere: Mogens Løj (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Navne: INSTITUT FOR SPROGLIG RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Reelle ejere: Mogens Løj (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Stiftere: Mogens Løj (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-08-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Mogens Løj (direktion) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-07-08 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2013-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2013-06-03 tilføjes Vedtægter: 2013-06-03 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2013-02-04 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2013-02-04 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Revisor: DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Revisor: DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EIGIL BRUHN V/STATS.AUT. REVISOR STEEN JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolekrogen 67, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolekrogen 67, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1994-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolekrogen 67, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-31 tilføjes Direktion: Mogens Løj (direktion) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 1993-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-31 tilføjes Legale ejere: Mogens Løj (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Navne: INSTITUT FOR SPROGLIG RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Reelle ejere: Mogens Løj (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-19)
Den 1993-12-31 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EIGIL BRUHN V/STATS.AUT. REVISOR STEEN JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-31 tilføjes Stiftere: Mogens Løj (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 1993-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)