Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2000-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kandestedvej 43, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-22 fjernes Direktion: Jørn Toft Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-22 fjernes Navne: FORMUEADMINISTRATION AF 1.1.1998 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Stiftere: Jørn Toft Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Navne: FORMUEADMINISTRATION AF 1.1.1998 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-15 fjernes Navne: JT-GRUPPEN/POST-LINE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Vedtægter: 1997-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 fjernes Bestyrelse: Ole Hjelt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kandestedvej 43, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-26 tilføjes Bestyrelse: Ole Hjelt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Direktion: Jørn Toft Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-26 tilføjes Navne: JT-GRUPPEN/POST-LINE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Stiftere: Jørn Toft Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)