Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysholt Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Bestyrelse: Mogens Anker Rosenkilde (formand) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Direktion: Preben Rosenkilde (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-03-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Legale ejere: A/S IKAST BETONVAREFABRIK (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET THOR GRINDSTED A/S (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Anker Rosenkilde, Preben Rosenkilde (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Stiftere: Ulla Steen Vejrup, Erik Steen Kristensen, A/S KRIVAR (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 tilføjes Reelle ejere: Preben Rosenkilde (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-03-09 fjernes Reelle ejere: Preben Rosenkilde (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-12-16 tilføjes Vedtægter: 2015-12-16 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 242, 6800 Varde (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Bestyrelse: Mogens Anker Rosenkilde (formand) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-12-02 fjernes Bestyrelse: Helge Steen Vejrup (formand) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Direktion: Preben Rosenkilde (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-12-02 fjernes Direktion: Erik Steen Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-12-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: A/S IKAST BETONVAREFABRIK (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-12-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Rosenkilde, Mogens Anker Rosenkilde (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2015-11-30 fjernes Legale ejere: THORSLUND A/S (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2015-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-04-01 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at indkøbe og udleje ejendomme, anden tilsvarende virksomhed samt kapitalinvestering. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2014-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2014-10-03 tilføjes Vedtægter: 2014-10-03 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-04-01 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2010-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2010-09-22 tilføjes Legale ejere: THORSLUND A/S (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2009-12-09 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2009-12-09 fjernes Bestyrelse: Frode Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 242, 6800 Varde (offentliggjort 2015-12-03)
Den 1994-01-31 tilføjes Bestyrelse: Frode Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 tilføjes Direktion: Erik Steen Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 1994-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-03-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 1994-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 1994-01-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-31 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET THOR GRINDSTED A/S (offentliggjort 2020-11-12)
Den 1994-01-31 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1994-01-31 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1994-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-12)
Den 1994-01-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 tilføjes Stiftere: Ulla Steen Vejrup, Erik Steen Kristensen, A/S KRIVAR (offentliggjort 2020-11-12)
Den 1994-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 1994-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-12)