Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 tilføjes Bestyrelse: Kim Michael Fromberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-04-26 fjernes Bestyrelse: Henry Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsgade 40, 1577 København V (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2022-05-13 fjernes Bestyrelse: Knud Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-04-26 tilføjes Bestyrelse: Kasper Friis-Hansen (formand) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-26 fjernes Bestyrelse: Henrik Gottlieb Kilsgaard (formand) (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2015-11-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Gottlieb Kilsgaard (formand) (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2015-11-05 fjernes Bestyrelse: Bent Jespersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-24 tilføjes Bestyrelse: Henry Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2015-04-24 fjernes Bestyrelse: Helga Sørine Dragsted (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-23 fjernes Bestyrelse: Henry Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-04-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2011-07-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2006-08-03 tilføjes Bestyrelse: Erik Sevaldsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-03 fjernes Bestyrelse: Jørgen Michael Klejnstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-08 tilføjes Formål: Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed, herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension i overensstemmelse med de i pensionsregulativet fastsatte regler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Tegningsregel: Pensionskassen forpligtes ved underskrift af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Vedtægter: 2005-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Michael Klejnstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-15 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Mørk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Pensionskasser (offentliggjort 2000-01-20)
Den 2003-06-16 tilføjes Bestyrelse: Hans Erik Mørk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 fjernes Bestyrelse: Kjeld Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-20 tilføjes Bestyrelse: Johannes Nylev Thuesen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-20 fjernes Bestyrelse: Sigurd Andreas Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Pensionskasser (offentliggjort 2000-01-20)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-14 fjernes Revisor: Arne Lenstrup, Johannes Nylev Thuesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2024-04-02)
Den 1993-12-10 tilføjes Bestyrelse: Sigurd Andreas Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-10 tilføjes Navne: PENSIONSKASSEN FOR DIREKTØRER I NOGLE MED SPAREKASSEN BIKUBEN FUSIONEREDE SPAREKASSER (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1993-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-12-10 tilføjes Revisor: Arne Lenstrup, Johannes Nylev Thuesen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 285 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1993-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)