Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Uffe Bonnesen | 16.04.2002 | 24.05.2005 | direktion |
Per Heindorf Iversen | 24.06.1996 | 16.04.2002 | direktion |
Carl Christian Nielsen | 24.06.1996 | 06.09.1996 | direktion |
Ejnar Bjørn Hansen | 01.02.1994 | 24.06.1996 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1994 | 27.01.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Axel Nørskov Laursen | 12.09.1996 | 26.04.2000 | bestyrelse |
Carl Christian Nielsen | 24.06.1996 | 24.05.2005 | formand |
Per Heindorf Iversen | 24.06.1996 | 24.06.1996 | bestyrelse |
Erik Bank Lauridsen | 01.02.1994 | 24.05.2005 | bestyrelse |
Jens Kurt Hansen | 01.02.1994 | 24.05.2005 | bestyrelse |
Ejnar Bjørn Hansen | 01.02.1994 | 20.11.1998 | bestyrelse |
Alex Holm Jensen | 01.02.1994 | 15.12.1995 | bestyrelse |
Hans Christian Galst | 01.02.1994 | 27.01.1995 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1994 | 27.01.1995 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.02.1994 | 27.01.1995 | formand |