Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Leif Norup | 14.10.2004 | 14.12.2006 | adm. dir |
Birgit Bruun Hansen | 17.01.2003 | 14.10.2004 | adm. dir |
Per Kristensen | 01.10.2002 | 17.01.2003 | adm. dir |
Wilfried Dasse | 01.01.1994 | 01.10.2002 | direktion |
Elke Alma Dasse | 01.01.1994 | 14.02.2002 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1994 | 16.08.1994 | direktion |