Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Revisor | Reelle ejere | Hovedbranche | Navne | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 68, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lodsvænget 61, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2012-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: DAN REN SERVICE A/S. (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAN REN SERVICE A/S. (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2019-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Recycling Partners ApS. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2023-09-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-21 tilføjes Legale ejere: LINDQUIST HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 fjernes Legale ejere: CHRISTIAN LINDQUIST HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 fjernes Legale ejere: LINDQUIST HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-12 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-31 tilføjes Legale ejere: CHRISTIAN LINDQUIST HOLDING ApS, CAROLINE LINDQUIST HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2012-10-31 tilføjes Reelle ejere: John Farup Lindquist (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lodsvænget 61, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2008-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Gjesingvej 3, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2001-07-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Gjesingvej 3, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2001-07-23)
Den 2001-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lodsvænget 61, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-10 tilføjes Legale ejere: LINDQUIST HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 1994-07-02 tilføjes Navne: JFL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-01 fjernes Navne: PBH NR. 22.399 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-01 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 tilføjes Vedtægter: 1994-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lodsvænget 61, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.399 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)