Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 3. tv., 1250 København K (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Legale ejere: DAMGAARD COMPANY A/S (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET OKTANTEN ApS (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Reelle ejere: Preben Damgaard Nielsen (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-21 fjernes Direktion: Preben Damgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2019-12-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 302.000,00 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2019-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2019-01-25 tilføjes Vedtægter: 2019-01-25 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 301.000,00 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2016-06-21 tilføjes Vedtægter: 2016-06-21 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-09 tilføjes Legale ejere: DAMGAARD COMPANY A/S (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2014-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2014-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 221.000,00 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2014-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2014-12-30 tilføjes Vedtægter: 2014-12-30 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 3. tv., 1250 København K (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2013-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 3. tv., 1250 København K (offentliggjort 2012-04-12)
Den 2012-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 3. tv., 1250 København K (offentliggjort 2012-04-12)
Den 2012-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 38, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-09-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-29 tilføjes Direktion: Preben Damgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-29 fjernes Direktion: Erik Damgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2004-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Erik Damgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-01 fjernes Direktion: Mark Douglas Miller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET OKTANTEN ApS (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Revisor: Esben Fløjgaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Navne: PBH NR. 22.394 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-07 tilføjes Direktion: Mark Douglas Miller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-06 fjernes Direktion: Jørgen Søtofte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 38, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-09-09)
Den 1996-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 54, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-07 tilføjes Direktion: Jørgen Søtofte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-07 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-07 tilføjes Revisor: Esben Fløjgaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 54, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.394 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Damgaard Nielsen (offentliggjort 2022-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2022-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-27)