Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 tilføjes Direktion: Anette Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-31 fjernes Direktion: Henrik Nygaard Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-22 fjernes Reelle ejere: Henrik Nygaard Johansen, Michael Johansen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 tilføjes Reelle ejere: Michael Johansen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-03 tilføjes Direktion: Henrik Nygaard Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2015-08-03 fjernes Direktion: Jørgen Søtofte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 142, 2. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 29, 2840 Holte (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Vedtægter: 2014-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: FONDEN AF 30/12 1984 POSTBOKS 2034, FONDEN AF 31/12 1984 POSTBOKS 2034, Fonden af 29/12 1984 (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nygaard Johansen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2012-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 29, 2840 Holte (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2012-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 54, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-12-21 fjernes Revisor: Henrik Pommerencke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 54, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 54, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-16 tilføjes Revisor: Henrik Pommerencke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-16 fjernes Revisor: Esben Fløjgaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-23 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET KØBENHAVN- HELSINGØR AF 1. FEBRUAR 1994 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-22 fjernes Navne: ApS SUPERFLEX 2000 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-23 tilføjes Navne: ApS SUPERFLEX 2000 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-22 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3479 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-04-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 54, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3479 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Esben Fløjgaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)